1. | Maria Katharina Henne wurde geboren am 16 Mai 1872 in Altdorf (tochter von Johann David Henne und Anna Maria Dinkelmann); gestorben in 1903. |
2. | Johann David Henne wurde geboren am 12 Mai 1841 in Altdorf (sohn von Johann Wilhelm Henne und Maria Katharina Hahn); gestorben am 30 Jan 1928. Johann heiratete Anna Maria Dinkelmann am 21 Okt 1867. Anna (tochter von Joh. Dinkelmann und Anna Maria Berner) wurde geboren am 6 Jan 1845 in Altdorf; gestorben am 30 Dez 1915. [Familienblatt] |
3. | Anna Maria Dinkelmann wurde geboren am 6 Jan 1845 in Altdorf (tochter von Joh. Dinkelmann und Anna Maria Berner); gestorben am 30 Dez 1915.
|
4. | Johann Wilhelm Henne wurde geboren am 7 Apr 1811 in Altdorf (sohn von Georg Michael Henne und Sophia Katharina Entenmann); gestorben am 6 Nov 1884 in Altdorf. Johann heiratete Maria Katharina Hahn am 28 Okt 1838. Maria (tochter von Jakob Friedrich Hahn und Maria Katharina Huber) wurde geboren am 19 Mai 1815; gestorben am 27 Feb 1879. [Familienblatt] |
5. | Maria Katharina Hahn wurde geboren am 19 Mai 1815 (tochter von Jakob Friedrich Hahn und Maria Katharina Huber); gestorben am 27 Feb 1879.
|
6. | Joh. Dinkelmann Joh. heiratete Anna Maria Berner. [Familienblatt] |
7. | Anna Maria Berner
|
8. | Georg Michael Henne wurde geboren am 1 Dez 1761 in Altdorf (sohn von Johann Georg Henne und Anna Barbara Ruthardt); gestorben am 24 Jan 1844 in Altdorf. Georg heiratete Sophia Katharina Entenmann am 18 Sep 1787 in Altdorf. Sophia (tochter von Johann Georg Entenmann und Maria Magdalena Trautwein) wurde geboren am 26 Mai 1764 in Altdorf; gestorben am 25 Jan 1843 in Altdorf. [Familienblatt] |
9. | Sophia Katharina Entenmann wurde geboren am 26 Mai 1764 in Altdorf (tochter von Johann Georg Entenmann und Maria Magdalena Trautwein); gestorben am 25 Jan 1843 in Altdorf.
|
10. | Jakob Friedrich Hahn Jakob heiratete Maria Katharina Huber. [Familienblatt] |
11. | Maria Katharina Huber
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Burkhard Wizenmann.